VIGEN FERIEBOLIGER EBELTOFT A/S
CVR: 19806685 A/S Stiftet 10.12.1996 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
VIGEN FERIEBOLIGER EBELTOFT A/S
-
CVR-nummer19806685
-
Kontakt
-
Registreret kapital9.500.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje og drive 20 ferielejligheder med dertil hørende servicefaciliteter i ejendommen matr. nr. 65-a Ebeltoft Bygrunde, ejerl. nr. 2.
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0,46 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Per Lorentsen
Ejerandel: 5-9.99% -
Kirsten Borggaard Ernst
8240 Risskov, DKEjerandel: 5-9.99% -
Feriefonden for Ansatte ved Roskilde Kommune
4000 Roskilde, DKEjerandel: 5-9.99% -
VEJLE KOMMUNES FERIEFOND
7100 Vejle, DKEjerandel: 5-9.99% -
Feriefonden for medarbejdere ved Lyngby-Taarbæk kommune
2800 Kgs. Lyngby, DKEjerandel: 5-9.99% -
Feriefonden for Medarbejdere ved Københavns Kommune
2400 København NV, DKEjerandel: 15-19.99% -
HOLSTEBRO KOMMUNES FERIEFOND
7500 Holstebro, DKEjerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Kirsten Borggaard Ernst
8240 Risskov, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 10-12-96 til 31-12-96Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (40)
Adresse: Adelgade 5B, 8400 Ebeltoft, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlemmer fratrådt Se tidslinje (40)
Bestyrelsesmedlem: Bent Andersen +1 flere…Dato: 22.05.2023Registreringsdato: 22.05.2023
Ejendomme (18)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?