Centrica Energy Trading A/S
CVR: 20293195 A/S Stiftet 01.09.1997 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Centrica Energy Trading A/S
-
CVR-nummer20293195
-
Kontakt
-
Registreret kapital123.507.152 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med selskabets direktør, et bestyrelsesmedlem i forening med bestyrelsesformanden, et bestyrelsesmedlem i forening med selskabets direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive handel med energi, klimaaktiviteter og rådgivningsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
-
Antal ansatte479 Medarbejdere (448 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederCentrica Energy Trading A/S+1 flere… Skjul
P-nr.: 1027532264
c/o adresse: Havneholmen 25, 1, 1561 København V, DK
Centrica Energy Trading A/S
P-nr.: 1004509112
c/o adresse: Skelagervej 1, 9000 Aalborg, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Centrica Overseas Holdings Limited
Ejerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-09-97 til 31-12-98Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (107)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 10.05.2023Dato: 10.05.2023Registreringsdato: 01.06.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (107)
Bestyrelsesmedlem: Stefka Georgieva GerovaDato: 06.12.2022Registreringsdato: 06.12.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?