Grosserer L. F. Foghts Fond
CVR: 20634618 FON Stiftet 28.08.1967 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
Grosserer L. F. Foghts FondSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer20634618
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0,09 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Troels Helmer Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFinn Zierau
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnnesofie Becker
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJan Holger Elias Møller
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMaria Fabricius Hansen
1424 København K, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnne Louise Dalsgaard Zierau
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Ordrup Have 9, 2920 Charlottenlund, DKDato: 15.09.2021Registreringsdato: 01.09.2021Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?