HOLMRIS B8 A/S
CVR: 21320080 A/S Stiftet 01.12.1998 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
HOLMRIS B8 A/S
-
CVR-nummer21320080
-
Kontakt
-
Registreret kapital1.295.424 DKK
-
BinavneDANA DIFFERENCE A/S+22 flere… Skjul
HOLMRIS OFFICE A/S
DANA KONTORMILJØ A/S
HOLMRIS HANSEN A/S
CHOISELINE A/S
Holmris DK A/S
Dan Furn A/S
Reidarsborg A/S
Holmris.Designbrokers A/S
DesignOffice A/S
Designbrokers A/S
Designbrokers International A/S
Designbrokers Procurement A/S
Flex-Form A/S
Flexform/Stolehuset A/S
Holmris + Flexform A/S
Holmris Online A/S
Kontorkoncept A/S
L-DK A/S
PunktumDesignbrokers A/S
3R Kontor A/S
3R Kontormøbler A/S
3XR.dk A/S
B8 A/S
Holmris A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med produktion og handel.
-
Antal ansatte238 Medarbejdere (231 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederHOLMRIS B8 A/S+3 flere… Skjul
P-nr.: 1016896310
c/o adresse: Helge Nielsens Alle 7, 8723 Løsning, DK
HOLMRIS B8 A/S
P-nr.: 1021558245
c/o adresse: Amaliegade 35A, 1256 København K, DK
HOLMRIS B8 A/S
P-nr.: 1029414595
c/o adresse: Traneholmvej 2, 1, 2680 Solrød Strand, DK
HOLMRIS B8 A/S
P-nr.: 1001653678
c/o adresse: Odinsvej 5, 8850 Bjerringbro, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
MC HB8 A/S
2980 Kokkedal, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Henrik Holmris Hansen
8000 Aarhus C, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-12-98 til 31-12-99Regnskabsår: 01.05 til 30.04
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (87)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens næstformand eller af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand. +1 flere…Dato: 10.05.2022Registreringsdato: 05.07.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (87)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 28.06.2024Dato: 28.06.2024Registreringsdato: 05.07.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?