RYNKEBYGÅRD MØLLELAUG I/S
CVR: 21709980 I/S Stiftet 22.05.1999 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
RYNKEBYGÅRD MØLLELAUG I/SSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer21709980
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Anders Valentinsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lene Thorup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Claus Andersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Søren Peder Bech
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Karsten Bjerregaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anders Valentinsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLene Thorup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSøren Peder Bech
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKarsten Bjerregaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 401100 Produktion af elektricitetDato: 01.01.2003Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Lørupvej 19, 5750 Ringe, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?