HANS TAUSENS FOND
CVR: 22383515 FON Stiftet 01.01.1970 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
HANS TAUSENS FONDSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer22383515
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Kaare Bangert
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Qvistgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Henrik Skov-Jakobsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJesper Høgenhaven
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJakob Egeris Thorsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnna Vind
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJacob Palle Bliddal Mortensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Rosenvængets Allé 16, 3, 2100 København Ø, DKDato: 11.02.2024Registreringsdato: 07.02.2024Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Linnésgade 25, 4, 1361 København K, DKDato: 07.12.2015Registreringsdato: 28.12.2015
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?