FREDERIK LARSENS FOND
CVR: 23317915 FON Stiftet 01.04.1970 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
FREDERIK LARSENS FONDSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer23317915
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte3 Medarbejdere (0,63 årsværk, Marts 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
John Anders Gothjelpsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSteen Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSussie Staun Pallesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S, DKDato: 07.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?