HME A/S
CVR: 25099796 A/S Stiftet 26.11.1999 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
HME A/S
-
CVR-nummer25099796
-
Kontakt
-
Registreret kapital2.500.000 DKK
-
BinavneHME A/S - Byg og Entreprenør
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er grusgravning, bygge- og anlægsvirksomhed, transportvirksomhed og lignende virksomhed, der af bestyrelsen skønnes forenelig med selskabets fornævnte mål.
-
Antal ansatte70 Medarbejdere (57 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
MADS MADSEN HORNUM HOLDING ApS
9600 Aars, DKEjerandel: 20-24.99% -
ANDERS ANDERSEN HORNUM HOLDING ApS
9600 Aars, DKEjerandel: 20-24.99% -
Johnny Mieth Holding ApS
9430 Vadum, DKEjerandel: 20-24.99% -
Jakob Kondrup Sørensen Holding ApS
9520 Skørping, DKEjerandel: 20-24.99% -
Anders Munk Pedersen Holding ApS
9530 Støvring, DKEjerandel: 20-24.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-10-99 til 31-12-99Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (48)
Bestyrelsesmedlem: Allan NielsenDato: 30.11.2023Registreringsdato: 30.11.2023Binavn fjernet Se tidslinje (48)
Binavn: HME A/SDato: 04.09.2023Registreringsdato: 05.09.2023
Ejendomme (2)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?