K/S TØNDERVEJ, AABENRAA
CVR: 26175151 K/S Stiftet 06.08.2001 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S TØNDERVEJ, AABENRAA
-
CVR-nummer26175151
-
Kontakt
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af komplementaren
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er eje og udleje ejendommen matr.nr 1824 Aabenraa, beliggende Tøndervej 4 -6, 6200 Aabenraa
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Torben Bovien
Ejerandel: 15-19.99% -
Jørgen Nygaard
Ejerandel: 10-14.99% -
Per Sehested-Blad
Ejerandel: 10-14.99% -
TØNDERVEJ 4-6, AABENRAA ApS
5700 Svendborg, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Anne With Damgaard
Ejerandel: 10-14.99% -
Niels Erik Ramsø Nørland
Ejerandel: 15-19.99% -
Jørgen Jonstrup
Ejerandel: 10-14.99% -
Morten Bundgaard
Ejerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Per Sehested-Blad
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMorten Bundgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 06-08-01 til 31-12-02Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (23)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 05.03.2024Dato: 05.03.2024Registreringsdato: 14.03.2024Ændrede addresses Se tidslinje (23)
Adresse: Magnoliavej 12B, st, 5250 Odense SV, DK +2 flere…Dato: 31.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?