Fonden lektor Bent Lantows Mindelegat
CVR: 27190499 FON Stiftet 03.03.1999 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Fonden lektor Bent Lantows MindelegatSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer27190499
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anne Spragge
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMartin Götz
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAgnethe Dybro Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAtle Troels Børsting
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDorte Heister Jønsson
Susanne Ellemose Oddershede
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K, DKDato: 04.12.2003Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?