First Brokers v/Holger Olesen
CVR: 28818483 ENK Stiftet 01.01.2004 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
First Brokers v/Holger OlesenSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer28818483
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Holger Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhedDato: 01.01.2015Registreringsdato: 16.02.2015Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 651200 Anden forsikringDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?