TEMPI S/I
CVR: 29107629 ØVR Stiftet 01.01.2006 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
TEMPI S/ISe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29107629
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte7 Medarbejdere (5 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Michael Alfio Falk Marino
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKianoush Yazdanyar
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRikke Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMartin Buck Hegaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBerta Ribas Canals
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMartin Malmgreen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseEvrim Citirikkaya
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJustine Hald Boesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (8)
Adresse: Nørre Allé 7, 3, 2200 København N, DKDato: 17.06.2024Registreringsdato: 20.06.2024Ændrede adresse Se tidslinje (8)
Adresse: Onkel Dannys Plads 1, 1711 København V, DKDato: 27.06.2017Registreringsdato: 31.07.2017
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?