Inger Johanne Christensens fond
CVR: 29133824 FON Stiftet 29.09.2004 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Inger Johanne Christensens fondSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29133824
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lars Bo Dysgård
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMirco Reimer-Elster
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Peder Skrams Gade 5, 1054 København K, DKDato: 14.02.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?