Tornbjerg Gymnasium
CVR: 29553939 ØVR Stiftet 01.01.2007 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Tornbjerg GymnasiumSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29553939
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte65 Medarbejdere (51 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Frants Roager Lauritsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHarm Redelf Ehmen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSabina Kethelz
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePer Berggren Apollo
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePoul Skov Dahl
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRune Hartung Larsen
Martin Hosbond Henriksen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSarah Nibe Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 802100 Gymnasier, studenter- og HF-kurserDato: 01.03.2007Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurserDato: 01.01.2008Registreringsdato: 16.03.2007
Ejendomme (1)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?