Social-og Sundhedsskolen
CVR: 29556482 ØVR Stiftet 01.01.2007 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Social-og SundhedsskolenSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29556482
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte131 Medarbejdere (110 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederSocial- og Sundhedsskolen Syd, Haderslev+4 flere… Skjul
P-nr.: 1024124483
c/o adresse: 6100 Haderslev, DK
Social- og Sundhedssksolen Syd, Sønderborg Afd. BC Syd
P-nr.: 1021057602
c/o adresse: 6400 Sønderborg, DK
Social- og Sundhedsskolen Syd, Campus Tønder
P-nr.: 1021057599
c/o adresse: 6270 Tønder, DK
Social- og Sundhedsskolen Syd, Sønderborg afd. EASV
P-nr.: 1030180999
c/o adresse: 6400 Sønderborg, DK
Social-og Sundhedsskolen
P-nr.: 1003320992
c/o adresse: 6200 Aabenraa, DK
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ole Ryttov
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRolf Dalsgaard Johansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAllan Emiliussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTom Hende Svenson
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMichael Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseRikke Falkenløve Knudsgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJanni Lybæk
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLærke Stein Klintø
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePrincess Zenab Uddin
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede addresses Se tidslinje (2)
Adresse: Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, DK +2 flere…Dato: 20.03.2019Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 853200 Tekniske skoler og fagskolerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Ejendomme (1)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?