K/S WELLEN
CVR: 29783624 K/S Stiftet 02.10.2006 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S WELLEN
-
CVR-nummer29783624
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at købe og drive Vindpark Wellen.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Niels Kristian Kirketerp Nielsen
Ejerandel: 25-33.33% -
Knud Funder Sørensen
Ejerandel: 50-66.65% -
Jacob Nybo Jacobsen
Ejerandel: 15-19.99% -
EUROWIND ENERGY A/S
9500 Hobro, DKEjerandel: 10-14.99% -
Wellen Verwaltung UG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Knud Funder Sørensen
Ejerandel: 50%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Josefine Lynge Rydahl
8200 Aarhus N, DKOliver Lynge Rydahl
9000 Aalborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 02-10-06 til 31-12-07Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (18)
Adresse: Mariagervej 58B, 9500 Hobro, DKDato: 20.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede tegningsregel Se tidslinje (18)
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.Dato: 23.04.2013Registreringsdato: 10.02.2015
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?