K/S DUSSINDALE
CVR: 29847622 K/S Stiftet 04.09.2006 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S DUSSINDALE
-
CVR-nummer29847622
-
Kontakt
-
TegningsregelKommanditselskabet tegnes af komplementaren eller af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålKommanditselskabets formål er at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende26 Mary Chapman Close, Thorpe St Andrew, Norwich NR7 OUD. Registereret i Land Registry under Title Number NK152766 Som led i ovenstående kan kommanditselskabet foretage kapitalplacering i værdipapirer samt andre investeringsformer, som står i naturlig forbindelse med hovedformålet.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Henrik Jespersen
Ejerandel: 10-14.99% -
Preben Thomas Borregaard
Ejerandel: 10-14.99% -
Jesper Dam
Ejerandel: 5-9.99% -
DUSSINDALE KOMPLEMENTAR ApS
8800 Viborg, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
K/S DUSSINDALE
8800 Viborg, DKEjerandel: 20-24.99% -
Mette Søvndahl Boysøe
Ejerandel: 10-14.99% -
Peter Krogh Nymand
Ejerandel: 10-14.99% -
Lisbeth Bach Elving
Ejerandel: 10-14.99% -
Lisbeth Alling Skaarup
Ejerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 04-09-06 til 31-12-06Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (25)
Adresse: Gl. Skivevej 73B, 8800 Viborg, DKDato: 20.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (25)
Bestyrelsesmedlem: Henrik Jespersen (Formand)Dato: 30.08.2020Registreringsdato: 30.08.2020
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?