GENERALKONSUL HUGO EVERS LEGAT
CVR: 29942714 FON Stiftet 18.12.1970 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
GENERALKONSUL HUGO EVERS LEGATSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29942714
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte4 Medarbejdere (0,4 årsværk, April 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Chris Hahn Evers
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseChristinna Karenn Marianne Dahl
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMichala Beathe Roepstorff
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (4)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (4)
Adresse: Hvilebækvænge 10, 3520 Farum, DKDato: 17.09.2010Registreringsdato: 01.06.2004
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?