HOLDINGSELSKABET AF 21.12.2009 A/S
CVR: 31069122 A/S Stiftet 14.11.2007 Status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
HOLDINGSELSKABET AF 21.12.2009 A/S
-
CVR-nummer31069122
-
Kontakt
-
Registreret kapital10.943.515 DKK
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af en likvidator
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje aktier og anparter og øvrige værdipapirer samt at drive investeringsvirksomhed og al i forbindelse dermed stående virksomhed.
-
ProduktionsenhederHOLDINGSELSKABET AF 21.12.2009 A/S
P-nr.: 1013800738
c/o adresse: Robert Fultons Vej 22, 8200 Aarhus N, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
GLERUP A/S
8600 Silkeborg, DKEjerandel: 50-66.65% -
OMNIA INVEST A/S
7100 Vejle, DKEjerandel: 10-14.99% -
EMG INVEST ApS
8600 Silkeborg, DKEjerandel: 25-33.33%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ove Glerup
Ejerandel: 5,54%Mikael Glerup
Ejerandel: 48,54%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 14-11-07 til 30-06-08Regnskabsår: 01.07 til 30.06
-
-
Tidslinje
Ændrede status Se tidslinje (30)
Status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONDato: 17.11.2023Registreringsdato: 30.11.2023Ændrede tegningsregel Se tidslinje (30)
Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidatorDato: 17.11.2023Registreringsdato: 30.11.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?