K/S URSPRINGEN II
CVR: 31603560 K/S Stiftet 01.07.2008 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S URSPRINGEN II
-
CVR-nummer31603560
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at erhverve og drive vindmøller i Urspringen Tyskland.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
EUROWIND ENERGY A/S
9500 Hobro, DKEjerandel: 25-33.33% -
Per Larsen
Ejerandel: 5-9.99% -
Poul Bech Sørensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Hans Christian Rask Troelsen
Ejerandel: 20-24.99% -
Jens Ole Bjerregaard
Ejerandel: 5-9.99% -
Jacob Krigslund Bjerregaard
Ejerandel: 5-9.99% -
EUROWIND KOMPLEMENTAR ApS
9500 Hobro, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
KINALBA ApS
9320 Hjallerup, DKEjerandel: 10-14.99% -
Jesper Elkær
Ejerandel: 5-9.99% -
René Domino Madsen
Ejerandel: 5-9.99% -
Per Møller
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Josefine Lynge Rydahl
8200 Aarhus N, DKOliver Lynge Rydahl
9000 Aalborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-07-08 til 31-12-09Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (20)
Adresse: Mariagervej 58B, 9500 Hobro, DKDato: 20.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (20)
Bestyrelsesmedlem: Jan KarlsenDato: 07.04.2017Registreringsdato: 07.04.2017
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?