SPI - Perpignan II K/S
CVR: 32335225 K/S Stiftet 16.01.2014 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SPI - Perpignan II K/S
-
CVR-nummer32335225
-
Kontakt
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af Komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at eje en eller flere solcelleparker og at drive denne som en virksomhed med henblik på afsætning af strøm til elselskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
John Petersen
Ejerandel: 10-14.99% -
Kent Bertel
Ejerandel: 10-14.99% -
Brian Nielsen
Ejerandel: 10-14.99% -
PRO KAPITAL ApS
8240 Risskov, DKEjerandel: 5-9.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI PERPIGNAN II ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Karl Georg Pedersen
Ejerandel: 10-14.99% -
Thomas Madsen
Ejerandel: 10-14.99% -
AAHA Holding ApS
8382 Hinnerup, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 16-01-14 til 31-12-14Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ejer slettet Se tidslinje (36)
Ejer: SOLAR POWER INVEST A/S (Nu: Anpartsselskabet af 1/1-2018) (Fuldt ansvarlig deltager)Dato: 01.09.2024Registreringsdato: 01.09.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (36)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 22.05.2024Dato: 22.05.2024Registreringsdato: 04.06.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?