SEF A/S
CVR: 32879934 A/S Stiftet 18.03.2010 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SEF A/S
-
CVR-nummer32879934
-
Kontakt
-
Registreret kapital100.000.000 DKK
-
BinavneSydfyns Elforsyning A/S
Origo Service A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at udøve forsyningsvirksomhed indenfor de i lovgivningen til enhver tid fastsatte rammer. Selskabet skal medvirke til rationel udnyttelse af energi og derved bidrage til forebyggelse af klimaændringer. Selskabet kan endvidere efter bestyrelsens beslutning alene eller ved deltagelse i fællesskaber drive anden erhvervsmæssig virksomhed, herunder, men ikke begrænset gertil, elinstallationsforretning, bredbånds- og telekommunikationsvirksomhed, handel med produkter og ydelser i forbindelse hermed, samt service og administration overfor selskabets datterselskaber.
-
Antal ansatte70 Medarbejdere (60 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederSEF A/S+5 flere… Skjul
P-nr.: 1016246030
c/o adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, DK
SEF A/S
P-nr.: 1022299979
c/o adresse: Bredgade 30, 1260 København K, DK
SEF A/S
P-nr.: 1015994890
c/o adresse: Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, DK
SEF A/S
P-nr.: 1030352234
c/o adresse: Jernbanegade 4, 2. tv, 1608 København V, DK
SEF A/S
P-nr.: 1022971391
c/o adresse: Kærvej 39, 5220 Odense SØ, DK
SEF A/S Randers
P-nr.: 1024502542
c/o adresse: Østergrave 4, 3, 8900 Randers C, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
FONDEN SYDFYNS ELFORSYNING
5700 Svendborg, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lars Peder Foged
Ejerandel: 100%Jan Bruhn Andersen
Ejerandel: 100%Jonas Ejlertsen
Ejerandel: 100%Stina Løndahl Henriksen
Ejerandel: 100%Torben Per Jensen
Ejerandel: 100%Søren Henrik Bøving-Andersen
Ejerandel: 100%Lars Friis Jørgensen
Ejerandel: 100%Jakob Horstmann
Ejerandel: 100%Rasmus Christian Hansen
Ejerandel: 100%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-10 til 31-12-10Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Direktør tiltrådt Se tidslinje (30)
Direktør: Jens Christian LundholtDato: 01.02.2024Registreringsdato: 01.02.2024Direktør fratrådt Se tidslinje (30)
Direktør: Lars Peder FogedDato: 31.01.2024Registreringsdato: 31.01.2024
Ejendomme (28)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?