stykka Aps
CVR: 33587740 APS Stiftet 21.03.2011 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
stykka Aps
-
CVR-nummer33587740
-
Kontakt
-
Registreret kapital119.468 DKK
-
BinavneCopenhagen Fabrication Aps
-
TegningsregelSelskabet tegnes af to direktører i forening, den administrerende direktør sammen med et bestyrelsesmedlem, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er produktion og udvikling af møbler og andre relaterede produkter, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.
-
Antal ansatte30 Medarbejdere (26 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Søhusvej A/S
3450 Allerød, DKEjerandel: 5-9.99% -
J. Engelbrecht Holding ApS
1432 København K, DKEjerandel: 33.34-49.99% -
H.ApS
2900 Hellerup, DKEjerandel: 15-19.99% -
ALFA Ventures ApS
2860 Søborg, DKEjerandel: 25-33.33% -
FPF North-East HoldCo V ApS
1130 København K, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jarl Engelbrecht Vindnæs
Ejerandel: 33,48%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Anna Søndergaard
2100 København Ø, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 21-03-11 til 31-12-11Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (50)
Bestyrelsesmedlem: Anders DalskovDato: 26.08.2024Registreringsdato: 26.08.2024Binavn fjernet Se tidslinje (50)
Binavn: Cotter ApsDato: 29.07.2024Registreringsdato: 30.07.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?