POLYTEKNISK BOGHANDEL & FORLAG A/S
CVR: 34072655 A/S Stiftet 23.11.2011 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
POLYTEKNISK BOGHANDEL & FORLAG A/S
-
CVR-nummer34072655
-
Kontakt
-
Registreret kapital500.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, der ikke må være udpeget af samme aktionær
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive boghandel med fysisk tilstedeværelse på Danmarks Tekniske Universitet og andre relevante uddannelsesinstitutioner, at drive forlagsvirksomhed og fremstille og formidle salg af billigt studiemateriale og litteratur til studerende på videregående uddannelsesinstitutioner og til andre potentielle købere enten gennem direkte salg eller gennem udnyttelse af internetbaserede tjenester og ydelser.
-
Antal ansatte22 Medarbejdere (14 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederPolyteknisk Boghandel Biocenter+4 flere… Skjul
P-nr.: 1021919981
c/o adresse: Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N, DK
POLYTEKNISK BOGHANDEL & FORLAG A/S
P-nr.: 1017307939
c/o adresse: Anker Engelunds Vej 101A, st. 1, 2800 Kongens Lyngby, DK
Polyteknisk Boghandel Ballerup
P-nr.: 1021919884
c/o adresse: Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, DK
Polyteknisk Boghandel CPH Business
P-nr.: 1021919906
c/o adresse: Landemærket 11, 1119 København K, DK
Polyteknisk Boghandel, Maskinmesterskolen
P-nr.: 1021922966
c/o adresse: Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Lise Scharff
2850 Nærum, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
L. OG H. SCHARFF HOLDING ApS
2850 Nærum, DKEjerandel: 50-66.65% -
Polyteknisk Forening
2800 Kongens Lyngby, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lise Scharff
2850 Nærum, DKEjerandel: 56%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Lise Scharff
2850 Nærum, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 23-11-11 til 31-05-12Regnskabsår: 01.06 til 31.05
Revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (37)
Adresse: Anker Engelunds Vej 101A, st 1, 2800 Kongens Lyngby, DKDato: 28.07.2022Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlemmer fratrådt Se tidslinje (37)
Bestyrelsesmedlem: Torben Schmidt Ommen (Næstformand) +1 flere…Dato: 26.10.2023Registreringsdato: 26.10.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?