Byggeselskab Mogens de Linde A/S
CVR: 35872655 A/S Stiftet 08.12.2014 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Byggeselskab Mogens de Linde A/S
-
CVR-nummer35872655
-
Registreret kapital500.005 DKK
-
BinavneBMdL A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden alene.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden formueanbringelse. Investering kan ske i form af egenkapital eller fremmedkapital og kan ske di-rekte eller indirekte, for eksempel gennem selskaber, aftalebaserede rettighe-der eller på anden måde. Herudover kan selskabet investere i værdipapirer og andre aktiver samt have kontant indestående i pengeinstitutter efter bestyrel-sens nærmere beslutning med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip om risikospredning. Geografisk kan investeringerne foretages i hele verden.
-
Antal ansatte34 Medarbejdere (31 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederByggeselskab Mogens de Linde A/S, Afd. København+4 flere… Skjul
P-nr.: 1023458833
c/o adresse: Kuglegårdsvej 8, 1434 København K, DK
Byggeselskab Mogens de Linde A/S
P-nr.: 1019968177
c/o adresse: Jens Baggesens Vej 88F, 2, 8200 Aarhus N, DK
Rodskov Strandgård
P-nr.: 1021486104
c/o adresse: Strandvejen 202A, 8543 Hornslet, DK
Workspace
P-nr.: 1020129324
c/o adresse: Haslegårdsvej 8-10, 8210 Aarhus V, DK
Workspace Campen
P-nr.: 1021048603
c/o adresse: VIBORGVEJ 159A, 8210 Aarhus V, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Mikkel de Linde
2930 Klampenborg, DK -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
de Linde Holding A/S
8200 Aarhus N, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Mogens de Linde
Ejerandel: 0,04%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Mikkel de Linde
2930 Klampenborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 08-12-14 til 31-12-14Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (24)
Adresse: Jens Baggesens Vej 88F, 2, 8200 Aarhus N, DKDato: 01.07.2022Registreringsdato: 12.12.2023Direktør fratrådt Se tidslinje (24)
Direktør: Thomas Dahl JensenDato: 01.11.2022Registreringsdato: 01.11.2022
Ejendomme (132)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?