EUC Syd
CVR: 35891013 ØVR Stiftet 01.04.1964 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
EUC SydSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer35891013
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte341 Medarbejdere (276 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederE U C Syd Erhvervsuddannelsescenter Syd+8 flere… Skjul
P-nr.: 1014976597
c/o adresse: 6400 Sønderborg, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1010519809
c/o adresse: 6200 Aabenraa, DK
EUC Syd
P-nr.: 1021572914
c/o adresse: 6200 Aabenraa, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1003401547
c/o adresse: 6200 Aabenraa, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1010787153
c/o adresse: 6200 Aabenraa, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1003401523
c/o adresse: 6270 Tønder, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1003401420
c/o adresse: 6100 Haderslev, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1003401456
c/o adresse: 6400 Sønderborg, DK
E U C SYD Erhvervsuddannelsescenter Syd
P-nr.: 1003401481
c/o adresse: 6400 Sønderborg, DK
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Søren Leerskov Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKim Hauborg
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseErik Lauritzen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJonas Unkerskov Andreasen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeder Haahr Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMarita Geinitz
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseErik Sievertsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBurkhard Winski
6400 Sønderborg, DKEjerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJesper Krog Sibbesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseVibeke Høy Worm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseIda Fink Kristensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseChristina Ackerman
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNoah Daniel Dirksen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBernd Funda Thomsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (6)
Branche: 853200 Tekniske skoler og fagskolerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (6)
Adresse: Grundtvigs Alle 88, 6400 Sønderborg, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Ejendomme (8)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?