VICURAS HOLDING A/S
CVR: 36546603 A/S Stiftet 10.02.2015 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
VICURAS HOLDING A/S
-
CVR-nummer36546603
-
Kontakt
-
Registreret kapital1.600.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den administrerende direktør
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i driftsselskaber, samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
JAKOB ØRNSKOV HOLDING I ApS
1401 København K, DKEjerandel: 50-66.65% -
Droob | Ørnskov Holding ApS.
1401 København K, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anders Droob
Ejerandel: 4%Jakob Storm Ørnskov
Ejerandel: 20%Mads Christian Storm
Ejerandel: 20%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 10-02-15 til 31-12-15Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (38)
Branche: 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseDato: 06.09.2023Registreringsdato: 07.09.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (38)
Bestyrelsesmedlem: Rikke Dalhof BrandesDato: 22.12.2022Registreringsdato: 22.12.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?