RODEO ApS
CVR: 36906014 APS Stiftet 27.05.2015 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
RODEO ApS
-
CVR-nummer36906014
-
Kontakt
-
Registreret kapital50.000 DKK
-
BinavneRODEO CPH ApS
RODEO Drift ApS
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er, at drive frisørsalon, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
-
Antal ansatte87 Medarbejdere (72 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederRODEO ApS+11 flere… Skjul
P-nr.: 1020436405
c/o adresse: Store Kongensgade 81C, 1264 København K, DK
Rodeo Østerbro
P-nr.: 1020486399
c/o adresse: Østerbrogade 49, 2100 København Ø, DK
RODEO City
P-nr.: 1021543787
c/o adresse: Klosterstræde 16, st, 1157 København K, DK
RODEO Aarhus
P-nr.: 1029721056
c/o adresse: M.P. Bruuns Gade 30, st, 8000 Aarhus C, DK
RODEO Vesterbro
P-nr.: 1024301350
c/o adresse: Istedgade 43A, 1650 København V, DK
RODEO Valby
P-nr.: 1022778273
c/o adresse: Valby Langgade 36, 2500 Valby, DK
RODEO Frederiksberg
P-nr.: 1021580259
c/o adresse: Rolighedsvej 3, 1958 Frederiksberg C, DK
RODEO Lyngby
P-nr.: 1025319407
c/o adresse: Jernbanepladsen 10, 2800 Kongens Lyngby, DK
RODEO Nørrebro
P-nr.: 1026155025
c/o adresse: Nørrebrogade 28, st, 2200 København N, DK
RODEO Amager
P-nr.: 1022209260
c/o adresse: Amagerbrogade 78, st. th, 2300 København S, DK
RODEO Ørestad
P-nr.: 1027771862
c/o adresse: Kay Fiskers Plads 4, 2300 København S, DK
RODEO Gl. Kongevej
P-nr.: 1026737598
c/o adresse: Gammel Kongevej 95, 1850 Frederiksberg C, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
RODEO Holding ApS
1264 København K, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Huy Hoang Nguyen
Ejerandel: 49,5%Marshoud Freih Tolstrup Dababneh
Ejerandel: 15%Daniel Straub-Hamp
Ejerandel: 15,5%Tommy Lindholm Nielsen
Ejerandel: 20%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 27-05-15 til 30-06-16Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede addresses Se tidslinje (16)
Adresse: Store Kongensgade 81C, 1264 København K, DK +1 flere…Dato: 10.10.2018Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (16)
Bestyrelsesmedlem: Mark Ott Nilsen (Formand)Dato: 29.12.2021Registreringsdato: 29.12.2021
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?