H. Holding Invest A/S
CVR: 36911662 A/S Stiftet 20.05.2015 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
H. Holding Invest A/S
-
CVR-nummer36911662
-
Registreret kapital1.214.200 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsens formand, af en direktør sammen med to bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens formand sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabet har til formål at eje kapitalandele i virksomheder indenfor helsekostspecialbranchen og anden sundheds- og helserelateret virksomhed.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Mathias Peer Christiansen
Ejerandel: 5-9.99% -
Anni Brandt
Ejerandel: 5-9.99% -
Niels Rømer
Ejerandel: 10-14.99% -
Bo Uggerhøj
Ejerandel: 5-9.99% -
HELSAM AALBORG CITY ApS
9000 Aalborg, DKEjerandel: 5-9.99% -
GANEFRYD HOLDING ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 5-9.99% -
Erik Schou
Ejerandel: 5-9.99% -
John Uggerhøj
Ejerandel: 5-9.99% -
Jesper Uggerhøj
Ejerandel: 5-9.99% -
Susanne Schou
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 20-05-15 til 30-06-15Regnskabsår: 01.07 til 30.06
Revisor
-
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2000 Frederiksberg, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (28)
Bestyrelsesmedlem: Peter Frank AndersenDato: 29.02.2024Registreringsdato: 29.02.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (28)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 08.10.2023Dato: 08.10.2023Registreringsdato: 12.10.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?