SPI - Münster K/S
CVR: 37223522 K/S Stiftet 12.11.2015 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SPI - Münster K/S
-
CVR-nummer37223522
-
Kontakt
-
TegningsregelKommanditselskabet tegnes af Komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at eje en eller flere solcelleparker og at drive denne som en virksomhed med henblik på afsætning af strøm til elselskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Svend Haugegaard
Ejerandel: 20-24.99% -
Christian Ehnhuus Iermiin
Ejerandel: 10-14.99% -
Jens Erik Høst
Ejerandel: 15-19.99% -
Egill Clausen Ormarsson
Ejerandel: 5-9.99% -
Søren Mouritsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Henry Juul Nielsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Bjørn Havsager Priisholm
Ejerandel: 10-14.99% -
Susanne Johanne Fabrin
Ejerandel: 10-14.99% -
Anne Terp-Hansen
Ejerandel: 5-9.99% -
Morten Bang Jørgensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Komplementarselskabet SPI Münster ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 12-11-15 til 31-12-16Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
6000 Kolding, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (30)
Adresse: Store Torv 7, 1, 8000 Aarhus C, DKDato: 08.04.2024Registreringsdato: 16.04.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (30)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 09.06.2023Dato: 09.06.2023Registreringsdato: 13.06.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?