SPI - Donau I K/S
CVR: 37916056 K/S Stiftet 08.08.2016 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SPI - Donau I K/S
-
CVR-nummer37916056
-
Kontakt
-
Registreret kapital0 DKK
-
TegningsregelKommanditselskabet tegnes af Komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje en eller flere vindmøller og at drive denne som en virksomhed med henblik på afsætning af strøm til elselskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Asger Lind Poulsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Per Arberg Jensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Kurt Jørgensen
Ejerandel: 10-14.99% -
Niels Valdemar Vrede Skaaning
Ejerandel: 10-14.99% -
Merete Christiansen
Ejerandel: 10-14.99% -
Bo Jensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Brian Poulsen
Ejerandel: 10-14.99% -
HOLTANA INDUSTRI ApS
2840 Holte, DKEjerandel: 15-19.99% -
Niels Otto Damholdt
Ejerandel: 10-14.99% -
Komplementarselskabet SPI Donau I ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Lisbeth Hoxer
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 08-08-16 til 31-12-16Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (20)
Adresse: Store Torv 7, 1, 8000 Aarhus C, DKDato: 08.04.2024Registreringsdato: 16.04.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (20)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 11.09.2023Dato: 11.09.2023Registreringsdato: 27.09.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?