Venue Manager A/S
CVR: 38216031 A/S Stiftet 28.11.2016 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Venue Manager A/S
-
CVR-nummer38216031
-
Registreret kapital5.155.600 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med formanden, en direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, herunder udvikling af IT-løsninger
-
Antal ansatte17 Medarbejdere (15 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
JFC ApS
9000 Aalborg, DKEjerandel: 10-14.99% -
GODIK ApS
9460 Brovst, DKEjerandel: 15-19.99% -
Ib Dyhr Nørholm Holding ApS
1265 København K, DKEjerandel: 25-33.33% -
JNM HOLDING, AALBORG ApS
9310 Vodskov, DKEjerandel: 10-14.99% -
Nordic Data Group ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Morten Lindblad
Ejerandel: 31,93%Ib Dyhr Nørholm
Ejerandel: 25,16%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 28-11-16 til 31-12-17Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlemmer fratrådt Se tidslinje (79)
Bestyrelsesmedlem: Claus Christensen (Formand) +1 flere…Dato: 30.06.2024Registreringsdato: 30.06.2024Ændrede registered capitals Se tidslinje (79)
Registreret kapital: 3.188.828 DKK +1 flere…Dato: 18.06.2019Registreringsdato: 11.04.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?