Obton Vindenergi Windpark P/S
CVR: 38393669 KAS Stiftet 01.02.2017 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Obton Vindenergi Windpark P/S
-
CVR-nummer38393669
-
Registreret kapital488.791 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formål2.1 Selskabets formål er direkte eller indirekte, i eget navn eller gennnem datterselskaber at investere i, finansiere, mellemfinansiere, opføre, eller lade opføre vindenergiprojekter samt hermed beslægtet virksomhed.
-
ProduktionsenhederObton Vindenergi Windpark P/S
P-nr.: 1022162256
c/o adresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Obton Windpark Komplementaranpartsselskab
8000 Aarhus C, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Obton Windpark Selskabsinvestor P/S
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 66.66-89.99% -
Obton Windpark Privatinvestor A/S
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Vagn Faurholm Christensen
6700 Esbjerg, DKSanne Højris
1820 Frederiksberg C, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-02-17 til 31-12-17Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede registreret kapital Se tidslinje (29)
Registreret kapital: 488.791 DKKDato: 14.05.2024Registreringsdato: 25.06.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (29)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 14.05.2024Dato: 14.05.2024Registreringsdato: 27.05.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?