Pesitho ApS
CVR: 39261057 APS Stiftet 10.01.2018 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Pesitho ApS
-
CVR-nummer39261057
-
Kontakt
-
Registreret kapital78.949 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den adm. direktør eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at udvikle og kommercialisere offgrid mikro energiløsninger til husholdninger primært i udviklingslande, samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.
-
Antal ansatte4 Medarbejdere (4 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
THORUP ApS
2880 Bagsværd, DKEjerandel: 10-14.99% -
BERTRAM HOLDING ApS
2000 Frederiksberg, DKEjerandel: 20-24.99% -
Las Jaras Holding ApS
7480 Vildbjerg, DKEjerandel: 5-9.99% -
Buss la Cour Holding ApS
8541 Skødstrup, DKEjerandel: 20-24.99% -
MST Holding 2018 ApS
7400 Herning, DKEjerandel: 20-24.99% -
Nounours Holding ApS
2970 Hørsholm, DKEjerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Simon Buss la Cour
Ejerandel: 23,62%Marco Samuel Moesby Tinggaard
Ejerandel: 23,62%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 10-01-18 til 31-12-18Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (59)
Bestyrelsesmedlem: Bjarne Thorup (Formand)Dato: 31.08.2024Registreringsdato: 31.08.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (59)
Registreret kapital: 78.949 DKKDato: 29.05.2024Registreringsdato: 14.06.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?