MIF II no. 8 K/S
CVR: 41173696 K/S Stiftet 12.02.2020 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
MIF II no. 8 K/S
-
CVR-nummer41173696
-
TegningsregelSelskabet tegnes alene af komplementaren.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed gennem investering i skibe og shipping relaterede aktiver og aktiviteter, både direkte og gennem ejerskab af selskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
MIF II no. 8 GP ApS
2900 Hellerup, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Maritime Investment Fund II Holding K/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: 100% -
MIF II no. 8 GP ApS
2900 Hellerup, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
John Peter Boesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseStig Duus Enslev
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHenrik Ramskov
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Bagge Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 12-02-20 til 31-12-20Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (5)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 25.01.2022Dato: 25.01.2022Registreringsdato: 25.02.2022Ændrede vedtægter Se tidslinje (5)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 15.01.2021Dato: 15.01.2021Registreringsdato: 18.01.2021
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?