Meldgaard Miljø A/S
CVR: 43757466 A/S Stiftet 01.01.2023 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Meldgaard Miljø A/S
-
CVR-nummer43757466
-
Registreret kapital15.000.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er produktion og handel, herunder dagrenovation, jordbehandling og behandling af erhvervsaffald.
-
Antal ansatte437 Medarbejdere (164 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederMeldgaard Miljø I ApS+9 flere… Skjul
P-nr.: 1030459470
c/o adresse: Sverigesvej 20B, 8660 Skanderborg, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459446
c/o adresse: Klintholmvej 50, 5874 Hesselager, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459462
c/o adresse: Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst, DK
Meldgaard Miljø A/S
P-nr.: 1028900399
c/o adresse: Askelund 10, 6200 Aabenraa, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030484556
c/o adresse: Vardevej 83A, 6880 Tarm, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459497
c/o adresse: Slåenvej 1, 8930 Randers NØ, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459527
c/o adresse: Eltangvej 140, 6051 Almind, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459489
c/o adresse: Østager 5, 6400 Sønderborg, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459411
c/o adresse: Bladknæk 19, 6200 Aabenraa, DK
Meldgaard Miljø I ApS
P-nr.: 1030459438
c/o adresse: Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
MELDGAARD HOLDING A/S
6200 Aabenraa, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Christoffer Quist Meldgaard
8000 Aarhus C, DKAlexander Quist Meldgaard
8000 Aarhus C, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-01-23 til 31-12-23Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
6200 Aabenraa, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede tegningsregel Se tidslinje (21)
Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.Dato: 29.08.2024Registreringsdato: 02.09.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (21)
Registreret kapital: 15.000.000 DKKDato: 26.08.2024Registreringsdato: 02.09.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?