MIF III no. 6 K/S
CVR: 44180634 K/S Stiftet 01.07.2023 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
MIF III no. 6 K/S
-
CVR-nummer44180634
-
TegningsregelSelskabet tegnes alene af komplementaren.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive investeringsvirksomhed gennem investering i skibe og shipping relaterede aktiver og aktiviteter, både direkte og gennem ejerskab af selskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
MIF III no. 6 GP ApS
2900 Hellerup, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Maritime Investment Fund III Holding K/S
2900 Hellerup, DKEjerandel: 100% -
MIF III no. 6 GP ApS
2900 Hellerup, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
John Peter Boesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseStig Duus Enslev
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHenrik Ramskov
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Bagge Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-07-23 til 31-12-24Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (8)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 28.06.2024Dato: 28.06.2024Registreringsdato: 03.07.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (8)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 22.05.2024Dato: 22.05.2024Registreringsdato: 24.05.2024
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?