Rybners
CVR: 45286517 FON Stiftet 03.10.1964 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
RybnersSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer45286517
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Charlotte Kruse Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Boel
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMichael Lindholm Mathiesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnni Dressø
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Lykke Christensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnnette Godsvig Laursen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBjarne Kirkeby
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJohanne Marie Gregersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDan Holmgaard Rasmussen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHenrik Falkesgaard Hundebøl
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLone Abildgaard Hørup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 853200 Tekniske skoler og fagskolerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Grådybparken 11, 6700 Esbjerg, DKDato: 05.05.2009Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?