SAGFØRERNES AUKTIONERS LEGAT
CVR: 53615619 FON Stiftet 16.10.1999 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
SAGFØRERNES AUKTIONERS LEGATSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer53615619
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Kasper Mortensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMikkel Holm Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNils Andrew Hjuler Crichton
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede statuses Se tidslinje (16)
Status: AKTIV +1 flere…Dato: 18.04.1986Registreringsdato: 10.02.2015Ændrede tegningsregel Se tidslinje (16)
Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelseDato: 01.06.1994Registreringsdato: 10.02.2015
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?