SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE
CVR: 61958118 ØVR Stiftet 01.08.1980 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLESe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer61958118
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte41 Medarbejdere (36 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Søren Olsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLisbeth Fredholm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBirger Dengsø
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMartin Olesen Furbo
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJoachim Plaetner Kjeldsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKarin Kobberø
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTove Odgaard Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 853110 Ungdoms- og efterskolerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Tøttrupvej 15, 7752 Snedsted, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?