CFP GROUP A/S
CVR: 73328012 A/S Stiftet 05.09.1983 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
CFP GROUP A/S
-
CVR-nummer73328012
-
Kontakt
-
Registreret kapital25.100.000 DKK
-
BinavneCFP GRUPPEN A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at investere i ejendomsselskaber, ejendomsudviklingsselskaber, børsnoterede værdipapirer og mindre unoterede virksomheder samt drive produktions- og grossistvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
-
Antal ansatte5 Medarbejdere (5 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
CFP Familie Holding ApS
2980 Kokkedal, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Thomas Favre-Bulle Malling
Ejerandel: 14%Jesper Favre-Bulle Malling Petersen
Ejerandel: 14%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
2100 København Ø, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (62)
Branche: 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhedDato: 01.07.2021Registreringsdato: 20.07.2021Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (62)
Bestyrelsesmedlem: Ole Finn NielsenDato: 14.06.2019Registreringsdato: 14.06.2019
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?