D.S.I Høng Erhvervsskole
CVR: 94298156 ØVR Stiftet 07.10.1983 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
D.S.I Høng ErhvervsskoleSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer94298156
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte1 Medarbejder (0 årsværk, Januar 2022)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lone Lundsgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLaust Erik Kristensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseUlrik Ahrendt-Jensen
Paul Erik Marzellino Weidemann
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMikkel Schlüter Friis
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 879010 Døgninstitutioner for børn og ungeDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Kulbyvej 9, 4270 Høng, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Ejendomme (2)
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?