Leif Munck
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | PALEMA FINANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.716' DKK GR SANDS HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -1.337' DKK MUNCKS VETERANBIL VÆRKSTED ApS (Nu: ML ADMINISTRATION A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 9.730' DKK GR SANDS HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 8.980' DKK MUNCK'S FAMILIEFOND (2018) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SKADESERVICEVAGTEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUNCK'S FAMILIEFOND (27 år 9 måneder) |
Seed: 2122956013
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1989 hos PALEMA FINANS ApS (tidligere L. M. FINANS ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Leif Munck i 2 år 1 måned, inden stoppet den 23. oktober 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. november 1991.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Malead v/ Leif Munck
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Revisor Partner ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Revisor Partner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Bryggergården
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.09.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
RAAGELEJE MILITÆRHISTORISK SAMLING A/S.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.06.2022 -
Luccon A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.09.2021 -
MUNCK'S FAMILIEFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.12.1996
Ejendomme (2)
Tidslinje (93)
-
GR SANDS HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
AC ENERGY ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
AC ENERGY ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024
Blå bog (fortsat)
Leif har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
29.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.12.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.02.2024 - 19.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor CYAR ApS. (Nu: MALEIN ApS) fremviste et overskud på 168' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MUNCKS VETERANBIL VÆRKSTED ApS (Nu: ML ADMINISTRATION A/S) fremviste et underskud på 1.337' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 869' DKK (SKADESERVICEVAGTEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 130' DKK (Next Level Fireworks ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.399' DKK (SKADESERVICEVAGTEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -164' DKK (Nordsjællands Studenterkørsel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Christian Most.