Anders Lynge Madsen
Karrieren startede hos: | ST. HJØLLUND PLANTAGE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52.792' DKK St. Hjøllund Plantage Syd II P/S (2015-16) |
Største underskud: | -3.605' DKK CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND (2022) |
Største egenkapital: | 45.102' DKK ST. HJØLLUND PLANTAGE NORD ApS (2015-16) |
Største gæld: | 6.951' DKK ST. HJØLLUND PLANTAGE NORD ApS (2013-14) |
Seed: 1033551295
Karrieren i erhvervslivet startede for nu meget længe siden i ST. HJØLLUND PLANTAGE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Lynge Madsen i 44 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 19. januar 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ALM Skov 2 ApS
Ejerandel: 100% -
Skærskov ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (2)
-
ALM Skov 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2015 -
Skærskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Skærskov ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Skærskov ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
ALM Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 71 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
14.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
13.11.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27% -
Stifter og Ejer
01.02.2014 - 30.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.1985 - 20.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Lynge Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i St. Hjøllund Plantage Syd II P/S der præsenterede et overskud på 52.792' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND der præsenterede et underskud på 1.026' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 44 år 3 måneder fra 1952 til 1997 hos ST. HJØLLUND PLANTAGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.428' DKK (CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 158' DKK (Skærskov ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.933' DKK (CARL AUGUST OG JENNY ANDERSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.131' DKK (ALM Skov 2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Leo Bruno Larsen.