Susanne Holmvang
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.857' DKK Kildevældet Aalborg A/S (2017-18) |
Største underskud: | -16.555' DKK Kildevældet Aalborg A/S (2023) |
Største egenkapital: | 55.173' DKK Kildevældet Aalborg A/S (2018) |
Største gæld: | 172.955' DKK Kildevældet Aalborg A/S (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SHO Invest ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS (19 år 11 måneder) |
Seed: 1352615287
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1996 hos SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 ApS (tidligere SELSKABET AF 9. NOVEMBER 1993 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Holmvang i 19 år 11 måneder, før stoppet d. 15. februar 2016.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 7.021' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. februar 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHO Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
STAVTRUP - AARHUS SYD A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via SHO Invest ApS -
Koncenton Kildevældet A/S
Via SHO Invest ApS -
Kildevældet Aalborg A/S
Via Koncenton Kildevældet A/S
Direktørposter (1)
-
SHO Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2016
Tidslinje (12)
-
Kildevældet Aalborg A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
Koncenton Kildevældet A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2021
Registreringsdato: 23.03.2021 -
Kildevældet Aalborg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2020
Registreringsdato: 20.02.2020
Blå bog (fortsat)
Susanne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.02.2016 - Stadig aktiv
Ejer
29.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2020 - 23.03.2021
Ejer
29.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SHO Invest ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.02.2020 - 23.03.2021
Ejer
15.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Koncenton Kildevældet A/S -
Direktør og Reel ejer
04.05.2016 - 24.09.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 11.10.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Susanne Holmvang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SHO Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 26.096' DKK. Igennem holdingselskabet SHO Invest ApS har Susanne derfor også ejerandele i STAVTRUP - AARHUS SYD A/S (10-14.99%) samt Koncenton Kildevældet A/S (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Susanne Holmvang, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SHO Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 9.603' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SHO Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.937' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.603' DKK (SHO Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.555' DKK (Kildevældet Aalborg A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.026' DKK (Koncenton Kildevældet A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.096' DKK (SHO Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Peter Krogsgaard Jørgensen.