Henrik Lasse Lindblad
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1986 (37 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAMSON BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (Direktør) |
Største overskud: | 281.833' DKK SERENDEX ApS (Nu: Serenova A/S) (2017) |
Største underskud: | -200.336' DKK BIOPHARMA HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 373.517' DKK CAPINORDIC A/S (Nu: NEWCAP HOLDING A/S) (2015) |
Største gæld: | 850.082' DKK DRUGRECURE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos CAPINORDIC A/S (Nu: NEWCAP HOLDING A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DKA FINANS ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 621103937
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1986 hos SAMSON BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (tidligere ASX 10951 A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Lasse Lindblad i 21 år, før stoppet d. 27. november 2007.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor børsmæglervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. november 2007.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
SCHWANEBECK VERWALTUNG ZWEI ApS
Ejerandel: 100% -
SPRINGE/GESTORF VERWALTUNG ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
LL Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DKA CONSULT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
DKA FINANS ApS
Via DKA CONSULT ApS -
BIOPHARMA HOLDING ApS
Via DKA CONSULT ApS
Direktørposter (13)
-
PeriOp Innovations ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2024 -
Erestas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020 -
FINANSMANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2014 -
Nordic AI Medical ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2023 -
DKA CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2010 -
BIOPHARMA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2013 -
FINANSMANAGEMENT 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2014 -
From Another Mother ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2020 -
Sol Deus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2020 -
ITALIAN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2018 -
DKA FINANS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2011 -
Planner365 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2017 -
ApS nr. 6305
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
LOGIC BANKER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.07.2023
Tidslinje (178)
-
ApS KBUS 18 nr. 735 (Nu: PeriOp Innovations ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
ApS KBUS 659 (Nu: Nordic AI Medical ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
FC Helsingør A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Lasse Lindblad er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DKA CONSULT ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -2.572' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet BIOPHARMA HOLDING ApS (36,4%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Lasse Lindblad, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ITALIAN INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 89.629' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BIOPHARMA HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 200.336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 89.629' DKK (ITALIAN INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 149.659' DKK (DRUGRECURE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 253.353' DKK (EJENDOMSSELSKABET ADELGADE 7 A/S (Nu: GENERATOR HOSTEL COPENHAGEN A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -803.088' DKK (DRUGRECURE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Merete Legardh Lindblad.