Frederik Foged Dreyer-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRED ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 179.594' DKK LEF MANAGEMENT A/S (2023) |
Største underskud: | -11.181' DKK ApS SPKR 4 NR. 2875 (Nu: FRED ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 118.471' DKK ADVICE INVEST A/S (Nu: A.I. af 19. februar 2021 ApS) (2016) |
Største gæld: | 43.715' DKK ADVICE INVEST A/S (Nu: A.I. af 19. februar 2021 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos LEF MANAGEMENT A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRED ApS (34 år 9 måneder) |
Seed: 2144818838
Karrieren som erhvervsleder startede i 1989 i FRED ApS (tidligere ApS SPKR 4 NR. 2875) i rollen som Direktør og Ejer. Denne rolle har Frederik Foged Dreyer-Nielsen nu bestreddet i 34 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 99' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
Frankston ApS
Via FRED ApS -
Dannebrog Invest Holding ApS
Via FRED ApS -
Dannebrog Administration ApS
Via Dannebrog Invest Holding ApS -
Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S
Via Dannebrog Invest Holding ApS -
Dannebrog Ejendomme ApS
Via Dannebrog Invest Holding ApS -
Slotsdalen ApS
Via Dannebrog Ejendomme ApS -
Lundsgård Bakke Holding ApS
Via Dannebrog Ejendomme ApS -
Jystrup Park Holding ApS
Via Lundsgård Bakke Holding ApS -
Jystrup Park I ApS
Via Jystrup Park Holding ApS -
Langvadvej ApS
Via Dannebrog Ejendomme ApS
Direktørposter (2)
-
FRED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.1997 -
Frankston ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2018 -
Dannebrog Invest Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (41)
-
REjoule ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Novacca Ingredients ApS (Nu: REjoule ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
Propertyfunding A/S (Nu: BILLÅN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
26.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via FRED ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2018 - Stadig aktiv
Ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Dannebrog Invest Holding ApS -
Reel ejer
01.12.1989 - Stadig aktiv
Direktør
14.03.1997 - Stadig aktiv
Ejer
13.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.04.2021 - 24.08.2022
Ejer
01.01.2022 - 24.08.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2016 - 24.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Frederik Foged Dreyer-Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FRED ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.445' DKK. Gennem holdingselskabet FRED ApS har Frederik derfor også andele i Frankston ApS (100%) & Dannebrog Invest Holding ApS (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Frederik Foged Dreyer-Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Frederik Foged Dreyer-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i Dannebrog Invest Partnerselskab (Nu: Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S) der præsenterede et overskud på 369' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS) der præsenterede et underskud på 1.855' DKK.
Frederik har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 1997 til 2010 hos A/S DDM HOLDING AF 10. APRIL 1990.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 179.594' DKK (LEF MANAGEMENT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 195' DKK (ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.355' DKK (Tower Hotels ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (ARMOIRE D'HOMME A/S (Nu: Frankston ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Christian Sølling Øhlers.