Søren Thomsen
Karrieren startede hos: | SPÆNCOM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 73.922' DKK MODULBETON A/S (Nu: Lundeparken A/S) (2021) |
Største underskud: | -125.986' DKK K/S ALTER MARKT, WUPPERTAL (2014) |
Største egenkapital: | 166.719' DKK A/S SPÆNDBETON AF 1985 (Nu: SPÆNCOM A/S) (2018) |
Største gæld: | 415.067' DKK A/S SPÆNDBETON AF 1985 (Nu: SPÆNCOM A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 560 årsværk hos A/S SPÆNDBETON AF 1985 (Nu: SPÆNCOM A/S) (2022) |
Seed: 1965616971
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for længe siden i SPÆNCOM A/S (tidligere A/S SPÆNDBETON AF 1985) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Søren Thomsen i 36 år, inden stoppet d. 3. december 2002.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af byggematerialer af beton. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 8.055' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD II
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HILLERØD II
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET HILLERØD II
Ejendomme (2)
Tidslinje (133)
-
Lejers Løsning (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.10.2021
Registreringsdato: 17.10.2021 -
K/S HILLERØD II
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.04.2020
Registreringsdato: 15.04.2020 -
K/S HILLERØD II (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 57 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2014 - 17.10.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.03.2011 - 15.04.2020
Ejer
29.12.2014 - 30.09.2016
Ejer
01.10.2016 - 31.01.2019
Ejer
01.02.2019 - 01.02.2019
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2007 - 01.01.2017
Bestyrelsesmedlem
15.04.2009 - 14.11.2011
Bestyrelsesmedlem
16.04.2015 - 28.05.2017
Bestyrelsesmedlem
29.05.2017 - 30.06.2018
Ejer
01.07.2017 - 31.12.2018
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.12.2007 - 01.01.2017
Direktør
01.04.2009 - 14.11.2011
Ejer
01.07.2017 - 20.11.2017
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
29.12.2014 - 30.09.2016
Ejer
01.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S HILLERØD II fremviste et overskud på 4.959' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor K/S HILLERØD II fremviste et underskud på 2.445' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.055' DKK (A/S SPÆNDBETON AF 1985 (Nu: SPÆNCOM A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.606' DKK (SKOVLY EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 124.334' DKK (A/S SPÆNDBETON AF 1985 (Nu: SPÆNCOM A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24' DKK (K/S HOLSTENSTRASSE, KIEL).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Keld Jensen.