Mads Løgstrup Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.163' DKK EDC MÆGLERNE WEINRICH & CO. ApS (Nu: EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS) (2015) |
Største underskud: | -11' DKK BMM Holding Odense ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.297' DKK EDC MÆGLERNE WEINRICH & CO. ApS (Nu: EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS) (2015) |
Største gæld: | 8.021' DKK Nordicals Odense P/S (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Nordicals Odense P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nordicals Odense I/S (7 år 5 måneder) |
Seed: 1643671060
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 ved EDC MÆGLERNE LANGESKOV ApS (tidligere EDC MÆGLERNE WEINRICH & CO. ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Løgstrup Henriksen i 1 år 3 måneder, før stoppet den 7. februar 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 som viste et overskud på 2.163' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HCA Wines I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Nordicals Odense P/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
Komplementarselskabet MMM ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
HCA Wines I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2022
Registreringsdato: 01.10.2022
Blå bog (fortsat)
Mads har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - 09.12.2022
Reel ejer
21.04.2021 - 19.09.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
29.03.2021 - 01.11.2022
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
06.04.2017 - 30.11.2018
Ejer
06.04.2017 - 05.08.2019
Bestyrelsesmedlem
21.12.2018 - 22.07.2021
Ejerandel: 25-33.33% -
Stifter og Ejer
01.01.2014 - 29.06.2021
Reel ejer
01.01.2018 - 29.06.2021
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Nordicals Odense P/S kunne fremvise et overskud på 861' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor BMM Holding Odense ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 478' DKK (Komplementarselskabet MMM ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 588' DKK (Komplementarselskabet MMM ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 402' DKK (Nordicals Odense P/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Kristian Nielsen.