Henrik Barner Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIGARO AKTIEINVEST ApS (Revisor) |
Største overskud: | 9.548' DKK KPMG P/S (2021-22) |
Største underskud: | -496' DKK THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS (2020) |
Største egenkapital: | 87.555' DKK KPMG P/S (2022-23) |
Største gæld: | 295.607' DKK KPMG P/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 869 årsværk hos KPMG P/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisor Henrik Barner Christiansen (8 år 3 måneder) |
Seed: 1906410778
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2000 ved FIGARO AKTIEINVEST ApS (tidligere ELK ApS) med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Henrik Barner Christiansen i 5 år 2 måneder, før stoppet den 24. august 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KPMG P/S
Ejerandel: 0% -
DOK Ejendomme I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (1)
-
KPMG P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
KPMG P/S (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
Revisor Henrik Barner Christiansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022 -
KPMG P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Stifter og Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
04.03.2014 - 30.06.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Revisor
25.04.2006 - 21.04.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
22.12.2003 - 06.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 4.521' DKK (KURT HANSEN & HENRIK BOJER STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 232' DKK (THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 87.555' DKK (KPMG P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 121' DKK (THOMAS KIÆR SPINE SURGERY CLINIC ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Anders Duedahl-olesen.